Renseignements sur Philippe Pascal Lenggenhager
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Philippe Pascal Lenggenhager
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005760218, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Lenggenhager & Méndez Real Estate GmbH, in Waldstatt, CHE-482.146.244, Harschwendistrasse 8, 9104 Waldstatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien, Projektentwicklungen im Immobilienbereich, sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.05.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Lenggenhager, Philippe Pascal, von Degersheim, in Waldstatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mendez Suarez, Jose Omar, spanischer Staatsangehöriger, in Thal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Numéro de publication: HR02-1004756582, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ingenieurbüro Furrer und Partner AG, in Wil (SG), CHE-105.883.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, S.0, Publ. 1004490782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassetto, Benjamin, von Steckborn, in Amlikon-Bissegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brühwiler, Beat, von Gossau SG, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albrigo, Bruno, von Wittenbach, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer-Spirig, Ruth, von Zell ZH, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenggenhager, Philippe, von Degersheim, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3993195, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 143 vom 05.01.2018 Ingenieurbüro Renold AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-107.255.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3979829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenggenhager, Philippe Pascal, von Degersheim, in Waldstatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in St. Gallen (Gossau (SG))].