Renseignements sur Peter Eugen Fry
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Peter Eugen Fry
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006121341, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wert AG, in Rothenburg, CHE-101.672.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baggenstos, Alois, von Gersau, in Rothenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Leka, Muse, kosovarischer Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005801095, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wert AG, in Luzern, CHE-101.672.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056024).
Statutenänderung:
14.07.2023.
Sitz neu:
Rothenburg.
Domizil neu:
Buzibachstrasse 31A, 6023 Rothenburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005524845, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417758).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 3, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin;
Schärli Beck, Regula, von Luzern, in Luzern, Aktuarin (Nichtmitglied), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roger, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Christen Leuenberger, Nicole, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Fuchs Genzoli, Magdalena, von Wängi, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Wimmer, Marieanne, von Escholzmatt-Marbach, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Niffeler, Laslo, von Mauensee, in Luzern, Aktuar (Nichtmitglied), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.