Renseignements sur Genossenschaft Zeitgut Luzern
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Genossenschaft Zeitgut Luzern
- Genossenschaft Zeitgut Luzern de Luzern est active dans le domaine «Autres activités sociales» et est actif.
- L’organisation a été fondée en 05.03.2013 et a 8 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 15.08.2023.
- L'IDE déclaré est CHE-386.433.021.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: bellicon AG, bellicon schweiz ag.
Direction (8)
les plus récents membres de l'administration
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger,
Roger Aeschlimann
les plus récents personnes habilitée à signer
David Weber,
Roger Franz Ettlin,
Laslo Niffeler,
Marieanne Wimmer,
Nicole Christen Leuenberger
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.03.2013
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.5.795.993-2
IDE/TVA
CHE-386.433.021
Secteur
Autres activités sociales
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Verbreitung von Zeitgutschriften für Unterstützung und Begleitung (Nachbarschaftshilfe) als vierte Vorsorgesäule.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 08.03.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Genossenschaft KISS Luzern
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Genossenschaft Zeitgut Luzern
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005816539, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2022, Publ. 1005599182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin, Roger, von Kerns, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer;
Weber, David, von Sursee, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer.
Numéro de publication: HR02-1005599182, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524845).
Domizil neu:
Taubenhausstrasse 14, 6005 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1005524845, Registre du commerce Lucerne, (100)
Genossenschaft Zeitgut Luzern, in Luzern, CHE-386.433.021, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417758).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 3, 6004 Luzern. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Peter, von Disentis/Mustér, in Malters, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin;
Schärli Beck, Regula, von Luzern, in Luzern, Aktuarin (Nichtmitglied), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roger, von Hitzkirch, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Christen Leuenberger, Nicole, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Fuchs Genzoli, Magdalena, von Wängi, in Luzern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Wimmer, Marieanne, von Escholzmatt-Marbach, in Ebikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Zanolari, Alain, von Brusio und Kriens, in Horw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Aktuar (nicht Mitglied) und Geschäftsführer [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder der Aktuarin (nicht Mitglied) und Geschäftsführerin];
Niffeler, Laslo, von Mauensee, in Luzern, Aktuar (Nichtmitglied), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.