Renseignements sur Ulrike Cyrus-Eulenberger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Ulrike Cyrus-Eulenberger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006136418, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677701).
Urkundenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Utzenstorf.
Domizil neu:
Schlossstrasse 21, 3427 Utzenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Aetingen (Buchegg), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dätwyler, Alfred, von Zürich, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerf, Adrian, von Murten, in Murten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Gabriel, österreichischer Staatsangehöriger, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Lorenz, von Bern, in Stettlen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Reto, von Attiswil, in Büren an der Aare, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbinden, Rudolf, von Guggisberg, in Mattstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004677701, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Erika, von Trub, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Aetingen (Buchegg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mellingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1452327, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936093).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Erika, von Trub, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Brand, Daniel, von Ursenbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle [bisher: CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3)].