Ulrike Cyrus-Eulenberger
domicilié à Aetingen, de Allemagne Mandats actifs: STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL) Connecté à: Alfred Dätwyler, Gabriel Müller, Adrian Markus Lerf et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrike Cyrus-Eulenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrike Cyrus-Eulenberger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ulrike Cyrus-Eulenberger" à jour.Vous suivez maintenant "Ulrike Cyrus-Eulenberger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ulrike Cyrus-Eulenberger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ulrike Cyrus-Eulenberger
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Ulrike Cyrus-Eulenberger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ulrike Cyrus-Eulenberger
Numéro de publication: HR02-1006136418, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677701).
Urkundenänderung:
29.08.2024.
Sitz neu:
Utzenstorf.
Domizil neu:
Schlossstrasse 21, 3427 Utzenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Aetingen (Buchegg), Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dätwyler, Alfred, von Zürich, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerf, Adrian, von Murten, in Murten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Müller, Gabriel, österreichischer Staatsangehöriger, in Luchsingen (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Lorenz, von Bern, in Stettlen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Reto, von Attiswil, in Büren an der Aare, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zbinden, Rudolf, von Guggisberg, in Mattstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004677701, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Erika, von Trub, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Aetingen (Buchegg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mellingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ENGEL COPERA AG (CHE-103.132.443), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Numéro de publication: 1452327, Registre du commerce Berne, (36)
STIFTUNG WILDSTATION LANDSHUT (SWSL), in Bern, CHE-115.177.955, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936093).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Erika, von Trub, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Brand, Daniel, von Ursenbach, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Damke, Andreas, von Basel, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cyrus-Eulenberger, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Mellingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CTM Treuhand AG (CHE-111.969.472), in Bern, Revisionsstelle [bisher: CTM Treuhand AG (CH-035.3.033.445-3)].