Renseignements sur Glenn Cina
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Glenn Cina
Numéro de publication: 1339651, Registre du commerce Valais, (626)
Association Karaté Club Valais, à Sion, CHE-100.053.586, association (No. FOSC 33 du 16.02.2012, Publ. 6554028).
Modification des statuts:
25.11.2013.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, loto, etc., toute autre ressource autorisée par la loi [biffé: Nouvelles ressources: cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc.].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Vouillamoz, Anne, de Charrat, à Sion, membre et trésorière, sans droit de signature;
Knupfer, Anne-Claude, de Thal, à Sion, membre et secrétaire, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numéro de publication: 937408, Registre du commerce Valais
Karaté Club Valais, à Sion, association (FOSC no 260 du 06.11.1984, p. 3947).
Modification des statuts:
6.03.2003.
Nouveau nom:
Association Karaté Club Valais.
Nouveau but:
développement et enseignement du karaté-do, dans le canton du Valais, en respect des traditions et de la ligne technique philosophique et sportive de ses fondateurs.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc..
Personnes et signatures radiées:
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Micheloud, Dolly, de Vex, à Vex, secrétaire, avec signature collective à deux;
Knupfer, Jean-Claude, de Sion, à Vex, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Knupfer, Olivier, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle;
Wenger, Xavier, de Sion, à Martigny, vice-président, sans droit de signature;
Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature. [statuts modifiés sur d'autres points non soumis à publications].