Renseignements sur Pierre-Adolphe Travelletti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Pierre-Adolphe Travelletti
Numéro de publication: 950734, Registre du commerce Valais
Alpes Tourisme Développement ATD SA, à Sion, etudes et conseils auprès des opérateurs de sites ou d'attractions touristiques en matière de stratégie de développement, etc... Société anonyme (FOSC no 43 du 02.03.2001, p. 1593).
Personnes et signatures radiées:
Frégé, Gilles, citoyen français, à Paris (F), président, avec signature individuelle;
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, secrétaire, avec signature collective à deux;
Ernst & Young SA, à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Fidugy Sàrl, à Gy, organe de révision;
Rivara, Pierre-Laurent, de Genève, à Veyrier, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: 937408, Registre du commerce Valais
Karaté Club Valais, à Sion, association (FOSC no 260 du 06.11.1984, p. 3947).
Modification des statuts:
6.03.2003.
Nouveau nom:
Association Karaté Club Valais.
Nouveau but:
développement et enseignement du karaté-do, dans le canton du Valais, en respect des traditions et de la ligne technique philosophique et sportive de ses fondateurs.
Nouvelles ressources:
cotisations des membres, dons, subventions et aides communales, cantonales ou fédérales, produit des manifestations, concours, lotos, etc..
Personnes et signatures radiées:
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Micheloud, Dolly, de Vex, à Vex, secrétaire, avec signature collective à deux;
Knupfer, Jean-Claude, de Sion, à Vex, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Knupfer, Olivier, de Sion, à Sion, président, avec signature individuelle;
Wenger, Xavier, de Sion, à Martigny, vice-président, sans droit de signature;
Vouillamoz, Jean-Claude, de Isérables, à Sion, caissier, sans droit de signature;
Cina, Glenn, de Salgesch, à Sion, secrétaire, sans droit de signature;
Tissières, Christian, de Sion, à Sion, membre, sans droit de signature. [statuts modifiés sur d'autres points non soumis à publications].
Registre du commerce Valais
biodietetics SA, à Sion, chemin St-Hubert 5, 1950 Sion, nouvelle société anonyme.
Date des statuts:
29.06.2001.
But:
création, fabrication, vente de logiciels et de produits nutritionnels ainsi que de programmes anti-vieillissement;
formation d'enseignants pour le concept alimentaire "Zone Biodietetics Nutrition";
toutes opérations commerciales, financières, immobilières et autres convergentes.
Capital-actions:
CHF 100'000.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.
Actions:
200 actions nominatives de CHF 500, liées selon statuts.
Faits qualifiés:
reprise de biens envisagée: de la société "Nutritech SA, à Port-Louis, succursale de Sion", les logiciels "Zone Biodietetics Manager" et "Zone Check Menus" pour le prix de CHF 130'000, du mobilier et des installations de bureau pour le prix de CHF 15'000.
Organe de publicité:
FOSC. Les communications de la société sont publiées dans la FOSC et transmises par lettre recommandée aux actionnaires.
Personnes inscrites:
Mariéthoz, Didier, de Nendaz, à Ayent, président avec signature collective à deux;
Travelletti, Pierre-Adolphe, de Ayent, à Sion, vice-président, avec signature collective à deux;
Defago, Bernard, de Troistorrents et Val-d'Illiez, à Morgins (Troistorrents), administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Saugy, Christian, de Rougement, à Corsier, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Turci, Jean-Pierre, de Saint-Antoni, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
ECSA Fiduciaire SA, à Sion, organe de révision.