Renseignements sur Christian Binkert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Binkert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7141690, Registre du commerce Berne, (36)
yutongo GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.054.596-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780256).
Statutenänderung:
28.02.2013, 19.03.2013.
Domizil neu:
Juravorstadt 13, 2502 Biel/Bienne.
Stammkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morghen, Alexander Christian, von Uzwil, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ahmed, Walid Sami Hanafy, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Morghen, Daniele, von Uzwil, in Uzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Truchet, Christophe Edmond, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4209894, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Softsourcing AG, in Basel, CH-241.3.002.272-4, Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 6, Publ. 3378474).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Egg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3378474, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Softsourcing AG, in Basel, CH-241.3.002.272-4, Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2004, S. 5, Publ. 2214932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mischler, Daniel, von Basel und Wahlern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klemm, Martin, von Kreuzlingen und Bürger der USA, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, ohne Zeichnungsberechtigung].