Renseignements sur Christophe Edmond Truchet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christophe Edmond Truchet
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2841795, Registre du commerce Schwyz, (130)
Webrelaunch GmbH, in Freienbach, CHE-105.451.474, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2011, Publ. 6429182).
Statutenänderung:
13.05.2016.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
Alte Wollerauerstrasse 49, 8832 Wollerau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truchet, Christophe, von Zürich, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Embrach].
Numéro de publication: 7141690, Registre du commerce Berne, (36)
yutongo GmbH, in Biel/Bienne, CH-036.4.054.596-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6780256).
Statutenänderung:
28.02.2013, 19.03.2013.
Domizil neu:
Juravorstadt 13, 2502 Biel/Bienne.
Stammkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morghen, Alexander Christian, von Uzwil, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ahmed, Walid Sami Hanafy, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 787 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Binkert, Christian, von Basel, in Münchenstein, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Morghen, Daniele, von Uzwil, in Uzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Truchet, Christophe Edmond, von Zürich, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1165212, Registre du commerce Schwyz, (130)
imotions gmbh, bisher in Bassersdorf, Organisation von Seminaren, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2001, S. 8496).
Gründungsstatuten:
20.03.2000.
Statutenänderung:
5.08.2003, 3.09.2003.
Firma neu:
bugfinder GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Birchweidstrasse 53, 8808 Pfäffikon.
Zweck:
Veranstaltung und Organisation von Seminaren, Workshops und Events, Vermittlung von Referenten und Künstlern, Produktion, Verlag und Vertrieb von Schriften, Ton- und Datenträgern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwicky, Michael, von Mollis, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Truchet, Christophe, von Zürich, in Embrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].