Renseignements sur Heinz Bähler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Bähler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4211673, Registre du commerce Berne, (36)
SPITEX-Verein AemmePlus, in Kirchberg (BE), CHE-108.391.294, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226823).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.04.2018 und Inventar per 31.12.2017 Aktiven von CHF 2'688'622.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 938'917.00 auf die SPIEX AemmePlus AG, in Kirchberg BE (CHE-194.212.509).
Gegenleistung:
1'650 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und eine Forderung über CHF 99'705.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler, Heinz, von Bern, in Kirchberg BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Corinne, von Roggwil (BE), in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3226823, Registre du commerce Berne, (36)
SPITEX-Verein AemmePlus, in Kirchberg (BE), CHE-108.391.294, Solothurnstrasse 4, 3422 Kirchberg BE, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2016.
Zweck:
Der Verein bezweckt, allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Vereinsgemeinden bei Krankheit, Unfall, Behinderung, Pflege- und Hilfsbedürftigkeit geeignete spitalexterne Pflege und Betreuung anzubieten.
Das Dienstleistungsangebot umfasst:
Pflegerische Leistungen;
Hauswirtschaftliche Leistungen;
Mahlzeitendienst;
Gesundheitsförderung und Prävention;
weitere Leistungen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, freiwillige Zuwendungen von Mitgliedern und Dritten, Stützpunktbezogene und allgemeine Spenden, Erträge aus erbrachten Dienstleistungen, Beiträge der öffentlichen Hand.
Eingetragene Personen:
Jufer, Jeannette, von Melchnau, in Aefligen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Tobias, von Wald (BE), in Hindelbank, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Heinz, von Bern, in Kirchberg BE, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haupt, Cyrill, von Regensberg, in Utzenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer, Corinne, von Roggwil (BE), in Alchenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Ursina, von Seeberg, in Burgdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Corinne, von Landiswil, in Nidau, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle.