Renseignements sur Ursina Weber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ursina Weber
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ursina Weber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006054521, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 106 vom 04.06.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 9'211 vom 30.05.2024 SPITEX AemmePlus AG, in Kirchberg (BE), CHE-194.212.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2024, Publ. 1006047461).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Ursina, von Seeberg, in Burgdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Lohn-Ammannsegg].
Numéro de publication: HR02-1006047461, Registre du commerce Berne, (36)
SPITEX AemmePlus AG, in Kirchberg (BE), CHE-194.212.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2024, Publ. 1005943665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jufer, Jeannette, von Melchnau, in Aefligen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Ursina, von Seeberg, in Lohn-Ammannsegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurhofer, Jürg, von Krauchthal, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005506109, Registre du commerce Berne, (36)
Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner Sektion Bern, in Bern, CHE-116.094.533, Verein (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höfler, Christoph, von Burg im Leimental, in Wichtrach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Metzenthin, Petra Dr., von Zollikofen, in Zollikofen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Ursina, von Seeberg, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Michael, von Trachselwald, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.