Alban Rüdisühli
domicilié à Basel, de Basel et Sennwald Mandats actifs: Rüdisühli Architekten AG Connecté à: Doris-Petra Mergler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alban Rüdisühli" à jour.Vous suivez maintenant "Alban Rüdisühli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alban Rüdisühli" à jour.Vous suivez maintenant "Alban Rüdisühli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alban Rüdisühli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alban Rüdisühli
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Alban Rüdisühli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alban Rüdisühli
Numéro de publication: HR02-1005375972, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA AG, in Basel, CHE-113.530.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S.10, Publ. 4776710).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Firma neu:
Rüdisühli Architekten AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 133'013.67 und Passiven (ohne Eigenkapital) von CHF 20'806.22 des Architekturbüros Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA, in Basel, gemäss Vertrag vom 22.03.2007 mit Bilanz per 31.12.2006 zum Preis von CHF 112'207.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 12'207.45 als Forderung gutgeschrieben wrden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mergler, Doris-Petra, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Einzelunterschrift;
Siegrist, Fabienne, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1358511, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Architektur Dialoge Basel, in Basel, CHE-112.753.118, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchal, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 6174782, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Stiftung Architektur Dialoge Basel, in Basel, CH-270.7.002.962-2, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 5, Publ. 5755080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Werner, von Basel und Langnau im Emmental, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Levy, Manuel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.