Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Websystem Sàrl en liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.11.2000
Radiation du registre du commerce
05.09.2019
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Moutier
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.4.012.506-9
IDE/TVA
CHE-101.270.815
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but: création et gestion de sites Internet et conseils en la matière. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Websystem Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Websystem Sàrl en liquidation
Numéro de publication: HR03-1004709625, Registre du commerce Berne, (36)
Websystem Sàrl en liquidation, à Moutier, CHE-101.270.815, société à responsabilité limitée (No. FOSC 165 du 28.08.2013, p.0, Publ. 1047865). La liquidation étant terminée, la société est radiée.
Numéro de publication: 1047865, Registre du commerce Berne, (36)
Websystem Sàrl, à Moutier, CH-073.4.012.506-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 210 du 28.10.2010, p. 4, Publ. 5871400).
Nouvelle raison sociale:
Websystem Sàrl en liquidation.
Adresse de liquidation:
chemin Champs du Rossat 3, 2745 Grandval. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 15.08.2013.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Grandval, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Mervelier, gérant avec signature individuelle];
Maurer-Geissbühler, Barbara, de Spiez, à Grandval, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer-Geissbühler, Barbara, à Mervelier].
Numéro de publication: 5871400, Registre du commerce Berne, (36)
Websystem Sàrl, à Grandval, CH-073.4.012.506-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 176 du 12.09.2005, p. 4, Publ. 3012984).
Modification des statuts:
20.08.2010.
Nouveau siège:
Moutier.
Nouvelle adresse:
rue du Moulin 4, 2740 Moutier.
Nouveau but:
La société a pour but: création et gestion de sites Internet et conseils en la matière. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier écrit, par téléfax ou courrier électronique. Selon déclaration de l'organe de gestion du 20.08.2010, la société n'est pas soumise au contrôle ordinaire et renonce au contrôle restreint.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer-Geissbühler, Barbara, de Spiez, à Mervelier, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment:à Grandval, associée avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 20'000.00];
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle [précédemment:à Grandval].