Renseignements sur Philippe Maurer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Maurer
Numéro de publication: 1581549, Registre du commerce Berne, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CHE-114.921.579, société à responsabilité limitée (No. FOSC 83 du 30.04.2012, Publ. 6659102).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associée sans droit de signature].
Numéro de publication: 1047865, Registre du commerce Berne, (36)
Websystem Sàrl, à Moutier, CH-073.4.012.506-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 210 du 28.10.2010, p. 4, Publ. 5871400).
Nouvelle raison sociale:
Websystem Sàrl en liquidation.
Adresse de liquidation:
chemin Champs du Rossat 3, 2745 Grandval. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 15.08.2013.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Grandval, gérant et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: à Mervelier, gérant avec signature individuelle];
Maurer-Geissbühler, Barbara, de Spiez, à Grandval, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer-Geissbühler, Barbara, à Mervelier].
Numéro de publication: 6659102, Registre du commerce Berne, (36)
ARC Sàrl, à Moutier, CH-036.4.044.977-0, société à responsabilité limitée (No. FOSC 117 du 21.06.2010, p. 4, Publ. 5685224).
Nouvelle adresse:
rue du Moulin 2, 2740 Moutier.
Inscription ou modification de personne(s):
Maurer, Philippe, de Spiez, à Mervelier, gérant, avec signature individuelle [précédemment: à Moutier];
Merçay, Sabrina Barbara, de La Baroche, à Moutier, associée, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Maurer, Sabrina, de Spiez].