Adresse
c/o Römisch-katholisches Pfarramt
Dorfplatz 15
6052 Hergiswil NW
Renseignements sur Stiftung Kapelle Klimsenhorn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stiftung Kapelle Klimsenhorn
- Stiftung Kapelle Klimsenhorn a son siège social à Hergiswil NW et est actif. Elle est une Fondation et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Stiftung Kapelle Klimsenhorn a été fondée le 28.08.2020.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 18.04.2023.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce NW avec l’IDI CHE-439.067.098.
Direction (8)
les plus récents membres du conseil de fondation
Daniel Sarbach,
Gotthard Koch,
David Jost Küng,
Erwin Keiser,
Markus Waser
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.08.2020
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Hergiswil (NW)
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-150.7.477.325-9
IDE/TVA
CHE-439.067.098
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung der Kapelle auf Klimsenhorn und ermöglicht die Abhaltung von Gottesdiensten in derselben. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stiftung Kapelle Klimsenhorn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005726116, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung Kapelle Klimsenhorn, in Hergiswil (NW), CHE-439.067.098, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudle-Ammann, Martin, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarbach, Daniel, von St. Niklaus, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004969726, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung Kapelle Klimsenhorn, in Hergiswil (NW), CHE-439.067.098, c/o Römisch-katholisches Pfarramt, Dorfplatz 15, 6052 Hergiswil NW, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
04.09.1975.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Erhaltung der Kapelle auf Klimsenhorn und ermöglicht die Abhaltung von Gottesdiensten in derselben. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Koch, Gotthard, genannt Godi, von Grosswangen, in Grosswangen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dudle-Ammann, Martin, von Luzern, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Durrer, Renato, von Kerns, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Erwin, von Hergiswil (NW), in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Küng, David, von Willisau, in Sarnen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schonhardt, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sidler, Otto, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Waser, Markus, von Wolfenschiessen, in Oberdorf (NW), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.