Renseignements sur Relations publiques et administratives SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Relations publiques et administratives SA
- Relations publiques et administratives SA à Nyon est une Société anonyme du domaine «Services de publicité». Relations publiques et administratives SA est actif.
- L’entreprise a été fondée en 25.01.1965 et a 2 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 31.05.2021.
- L'IDE déclaré est CHE-101.412.038.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: BJ SERVICES INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg (L), Nyon Branch, Commercial, ETHIQUE ET ART FONDATION.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.01.1965
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Nyon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.009.965-3
IDE/TVA
CHE-101.412.038
Secteur
Services de publicité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le conseil en gestion et en organisation d'entreprises; la réalisation d'actions promotionnelles et de relations publiques, l'organisation de manifestations, séminaires et rencontres en Suisse ou à l'étranger, le commerce et la promotion de matériel et de services d'ingénierie (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
A & A Révision Sàrl | Le Mont-sur-Lausanne | 18.12.2013 | 29.12.2014 | |
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | 11.05.2006 | 17.12.2013 | |
Fiduciaire Verifid SA | Genève | <2004 | 10.05.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Relations publiques & administratives SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Relations publiques et administratives SA
Numéro de publication: HR02-1005199078, Registre du commerce Vaud, (550)
Relations publiques et administratives SA, à Nyon, CHE-101.412.038 (FOSC du 30.12.2014, p. 0/1908923). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions nominatives de CHF 1'000.
Numéro de publication: 1908923, Registre du commerce Vaud, (550)
Relations publiques et administratives SA, à Nyon, CHE-101.412.038 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 11 décembre 2014.
Nouveau but:
la société a pour but le conseil en gestion et en organisation d'entreprises;
la réalisation d'actions promotionnelles et de relations publiques, l'organisation de manifestations, séminaires et rencontres en Suisse ou à l'étranger, le commerce et la promotion de matériel et de services d'ingénierie (pour but complet cf. statuts). Manz Dominique, qui n'est plus secrétaire, est nommée présidente;
Manz Jean-Jacques, qui n'est plus président, est nommé secrétaire;
tous deux continuent à signer individuellement. Selon déclaration du 11 décembre 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. A & A Révision Sàrl (CH-550-1044861-1) n'est plus organe de révision.
Numéro de publication: 1244087, Registre du commerce Vaud, (550)
Relations publiques et administratives SA, à Nyon, CHE-101.412.038 (FOSC du 05.08.2009, p. 21/5179478). Fiduciaire Heller S.A. n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
A & A Révision Sàrl (CH-550-1044861-1), à Saint-Sulpice (VD).
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.