Renseignements sur ETHIQUE ET ART FONDATION
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ETHIQUE ET ART FONDATION
- ETHIQUE ET ART FONDATION avec son siège à Nyon est une Fondation du domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques». ETHIQUE ET ART FONDATION est actif.
- ETHIQUE ET ART FONDATION a 5 personnes à la direction.
- Le 03.11.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-109.994.271.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: BJ SERVICES INTERNATIONAL S.à r.l., Luxembourg (L), Nyon Branch, Commercial, Relations publiques et administratives SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil de fondation
Philippe Marcellin Lathion,
Gilles Vallat,
Dominique Manz,
Jean-Jacques Manz
les plus récents personnes habilitée à signer
Philippe Marcellin Lathion,
Gilles Vallat,
Dominique Manz,
Jean-Jacques Manz
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.09.2002
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Nyon
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.030.990-9
IDE/TVA
CHE-109.994.271
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La fondation a pour but de: promouvoir la réflexion sur des thèmes éthiques, en particulier dans le cadre du développement durable et de la promotion sociale, favoriser la création artistique dans un environnement propice; contribuer à sensibiliser les milieux professionnels et les particuliers à l'importance des relations humaines dans toute entreprise ou organisation; favoriser les contacts personnels et les échanges entre responsables d'entreprises suisses et européennes; collaborer notamment avec le Centre Oecuménique et Artistique de Chartres, la maison d'accueil Gaestehaus Kloster Bethanien à St. Niklausen (OW) et le Salesianum à Fribourg (FR) notamment en organisant des rencontres; soutenir ou organiser des manifestations sociales, culturelles ou religieuses poursuivant les mêmes buts (pour but complet cf. acte de fondation)
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Giavazzi SA | Montreux | 14.10.2021 |
Organe de révision précédent (4)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Duchosal Berney SA | Genève | 20.07.2015 | 13.10.2021 | |
A&A Fidu Nyon SA | Nyon | 18.07.2014 | 19.07.2015 | |
Fiduciaire Heller S.A. | Nyon | 01.09.2010 | 17.07.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ETHIQUE ET ART FONDATION
Numéro de publication: HR02-1005876831, Registre du commerce Vaud, (550)
ETHIQUE ET ART FONDATION, à Nyon, CHE-109.994.271 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312676). Ventura Damien n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005312676, Registre du commerce Vaud, (550)
ETHIQUE ET ART FONDATION, à Nyon, CHE-109.994.271 (FOSC du 02.06.2021, p. 0/1005203551). Manz Dominique signe désormais collectivement à deux. Manz Jean-Jacques, lequel n'est plus président, reste membre du conseil de fondation et signe désormais collectivement à deux. Lathion Philippe, de Nendaz, à Cologny, président avec signature collective à deux, Vallat Gilles, de Bure, à Gingins, vice-président avec signature collective à deux, et Ventura Damien, de Zürich, à Gilly, avec signature collective à deux, sont membres du conseil de fondation. Duchosal Berney SA (CHE-101.070.713) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire José Giavazzi SA (CHE-274.994.157), à Blonay.
Numéro de publication: HR02-1005203551, Registre du commerce Vaud, (550)
ETHIQUE ET ART FONDATION, à Nyon, CHE-109.994.271 (FOSC du 26.04.2021, p. 0/1005160095). Paté Jean-Charles, Pannier Emmanuel, et Schubiger Francis, dont la signature est radiée, Cousin Antoine, Fuchs Christa et Thomas Olivier, sans signature, ne sont plus membres du conseil de fondation. Manz Jean-Jacques, maintenant à Saint-Prex, qui est nommé président, et Manz Dominique, maintenant à Londres (Royaume-Uni), signent désormais individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.