Adresse
Route de l'Aéroport 5
1215 Genève 15 Aéroport
Renseignements sur Newrest Restauration SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Newrest Restauration SA
- Newrest Restauration SA est actuellement actif et est dans le secteur Autres services gastronomiques. Le siège social se trouve à Genève 15 Aéroport.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.05.2023.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Newrest Restauration SA.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: easyJet Switzerland SA, Newrest (Schweiz) AG, Newrest Inflight SA.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Olivier Laurac,
Jonathan Edward Stent-Torriani,
Olivier Sadran
les plus récents personnes habilitée à signer
Isabelle Clément Rossignol,
Olivier Laurac,
Thierry Fauth,
Hath Torchani,
Céline Frézat
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.12.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.3.206.010-7
IDE/TVA
CHE-116.380.743
Secteur
Autres services gastronomiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fourniture de prestations de restauration collective ainsi que toutes activités annexes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 17.12.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 27.01.2014 | 16.12.2014 | |
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA | Genève | 28.12.2010 | 26.01.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Newrest Canonica Services SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Newrest Restauration SA
Numéro de publication: HR02-1005753182, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Restauration SA, à Meyrin, CHE-116.380.743 (FOSC du 24.03.2023, p. 0/1005709098). La procuration de Sancho Cabras Rosalba est radiée. Procuration collective à deux, avec le président a été conférée à Clément Rossignol Isabelle, de France, à Contamine sur Arve, FRA.
Numéro de publication: HR02-1005709098, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Restauration SA, à Meyrin, CHE-116.380.743 (FOSC du 21.11.2022, p. 0/1005609464). Jeandel Mathieu n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Laurac Olivier, de France, à Toulouse, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005609464, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Restauration SA, à Meyrin, CHE-116.380.743 (FOSC du 07.03.2022, p. 0/1005421811). L'inscription no 4149 du 02.03.2022 est complétée en ce sens que la procuration de Grasset Maxime est radiée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.