Adresse
Route de l'Aéroport 5
1215 Genève 15 Aéroport
Renseignements sur Newrest Inflight SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Newrest Inflight SA
- Newrest Inflight SA a son siège social à Genève 15 Aéroport et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Autres services gastronomiques».
- Newrest Inflight SA a été fondée le 24.03.2010.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 24.03.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Newrest Inflight SA est inscrite sous l’IDI CHE-115.544.568.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: easyJet Switzerland SA, Newrest (Schweiz) AG, Newrest Restauration SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Olivier Laurac,
Jonathan Edward Stent-Torriani,
Olivier Sadran
les plus récents personnes habilitée à signer
Olivier Laurac,
Thierry Fauth,
Hath Torchani,
Jonathan Edward Stent-Torriani,
Olivier Sadran
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meyrin
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.648.010-5
IDE/TVA
CHE-115.544.568
Secteur
Autres services gastronomiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fourniture de prestations relevant du catering aérien (y compris le catering dans les salons aéroportuaires) dans les aéroports suisses, à l'exclusion de l'aéroport de Bâle, et de la restauration collective ainsi que toutes activités annexes (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 14.11.2014 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 27.01.2014 | 13.11.2014 | |
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA | Genève | 30.03.2010 | 26.01.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Newrest Canonica Catering SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Newrest Inflight SA
Numéro de publication: HR02-1005709097, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Inflight SA, à Meyrin, CHE-115.544.568 (FOSC du 07.03.2022, p. 0/1005421810). Jeandel Mathieu n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Laurac Olivier, de France, à Toulouse, FRA, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005421810, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Inflight SA, à Meyrin, CHE-115.544.568 (FOSC du 01.10.2019, p. 0/1004727898). Les pouvoirs de Zarniak Audrey sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Fauth Thierry, de France, à Grilly, FRA, directeur général, et Torchani Hath, de Tunisie, à Genève, directeur.
Numéro de publication: HR02-1004727898, Registre du commerce Genève, (660)
Newrest Inflight SA, à Meyrin, CHE-115.544.568 (FOSC du 13.12.2018, p. 0/1004520635). Les pouvoirs de Schvartz Paul sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Zarniak Audrey, de France, à Teich, F, directrice.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.