Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur FESTA Holding AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.12.2006
Radiation du registre du commerce
13.05.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Muri bei Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.036.769-7
IDE/TVA
CHE-113.301.670
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Dienstleistungs-, Handels- und Industriebetrieben aller Art im In- und Ausland, die Finanzierung von Gesellschaften und alle anderen Aktivitäten, die mit dieser Zweckbestimmung in Zusammenhang stehen können. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 11.12.2006 | 12.05.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Marmi Finanzholding AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour FESTA Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2830757, Registre du commerce Berne, (36)
FESTA Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-113.301.670, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6672488). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Feller AG Gartenbau, in Muri bei Bern ( CHE-106.007.722), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 6672488, Registre du commerce Berne, (36)
FESTA Holding AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.036.769-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2007, S. 4, Publ. 4003778).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
T + R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T & R AG].
Numéro de publication: 4003778, Registre du commerce Berne, (36)
Marmi Finanzholding AG, bisher in Bern, CH-035.3.036.769-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Dienstleistungs- Handels- und Industriebetrieben aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2006, S. 4, Publ. 3673790).
Statutenänderung:
21.06.2007.
Firma neu:
FESTA Holding AG.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Worbstrasse 91, 3074 Muri bei Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalenberg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zimmerwald (Wald BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chinni, Marco, von Zürich, in Dänikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Dieter, von Bern und Gondiswil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Heinz, von Thun, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Roger, von Thörigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.