Renseignements sur Heinz Feller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Feller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005256308, Registre du commerce Berne, (36)
Feller AG Gartenbau, in Muri bei Bern, CHE-106.007.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2019, Publ. 1004638549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi, Dieter, von Bern und Gondiswil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Bruno, von Eriswil, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchör, Roger, von Gurmels, in Grosshöchstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Allenbach, Konrad, von Adelboden, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Heinz, von Thun, in Linden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Roger, von Thörigen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4003778, Registre du commerce Berne, (36)
Marmi Finanzholding AG, bisher in Bern, CH-035.3.036.769-7, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Dienstleistungs- Handels- und Industriebetrieben aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2006, S. 4, Publ. 3673790).
Statutenänderung:
21.06.2007.
Firma neu:
FESTA Holding AG.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Worbstrasse 91, 3074 Muri bei Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalenberg, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zimmerwald (Wald BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chinni, Marco, von Zürich, in Dänikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Dieter, von Bern und Gondiswil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Heinz, von Thun, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Roger, von Thörigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3999102, Registre du commerce Berne, (36)
Feller AG Gartenbau, in Muri bei Bern, CH-035.3.000.811-3, Projektierung und Ausführung von Garten- und Sportplatzanlagen und Bioteich-Badegärten usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2004, S. 2, Publ. 2125296).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Hans, von Beatenberg, in Belp, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Johannes Georg, von Adelboden, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Dieter, von Bern und Gondiswil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Heinz, von Thun, in Linden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Staub, Roger, von Thörigen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Niklaus, von Guggisberg, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaub, Regina, von Läufelfingen, in Faulensee (Spiez), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüfenacht BE].