Renseignements sur Elbet Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Elbet Holding AG
- Elbet Holding AG avec son siège à Bischofszell est une Société anonyme du domaine «Exploitation des sociétés de participation». Elbet Holding AG est actif.
- La direction de l’entreprise Elbet Holding AG est composée de 3 personnes.
- Le 07.05.2021, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-104.781.118.
- Entreprises avec la même adresse comme Elbet Holding AG: DIY Elektro-Verpackungs AG, ELBCON Finanz Holding AG, Max Hauri AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.044.862-4
IDE/TVA
CHE-104.781.118
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Finanzierung, Halten und Verwaltung von Beteiligungen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Elektrotechnik und der damit im Zusammenhang stehenden Industrien, sowie die Koordination, die Leitung und Überwachung derselben. Die Gesellschaft stellt dazu alle notwendigen Finanzierungen und Führungsinstrumente zur Verfügung und sichert die Ausschöpfung sämtlicher Synergiepotentiale. Sie kann Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 15.07.2013 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | St. Gallen | <2004 | 14.07.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Elbet AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Elbet Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005173654, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elbet Holding AG, in Bischofszell, CHE-104.781.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4426059).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Daniel, von Reitnau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Paul Albert, von Schübelbach, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schnellmann, Paul, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauri, Gabriel, von Reitnau, in Schönholzerswilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4426059, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elbet Holding AG, in Bischofszell, CHE-104.781.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 976091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raggenbass, Dr. Hansueli, von Schönholzerswilen, in Kesswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Stewens, Prof. Dr. Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Daniel, von Reitnau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bauer, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Oberriet SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnellmann, Paul, von Schübelbach, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 976091, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elbet Holding AG, in Bischofszell, CH-320.3.044.862-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2005, S. 13, Publ. 2856500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.