Renseignements sur Max Hauri AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Max Hauri AG
- Max Hauri AG a son siège social à Bischofszell et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce de produits informatiques et de communication».
- La direction se compose de 3 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 13.08.2024.
- Max Hauri AG est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-102.664.565.
- 31 marques sont enregistrées auprès de l'IPI pour l'entreprise Max Hauri AG.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: DIY Elektro-Verpackungs AG, ELBCON Finanz Holding AG, Elbet Holding AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.12.1987
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.008.790-0
IDE/TVA
CHE-102.664.565
Secteur
Commerce de produits informatiques et de communication
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Herstellung und Vertrieb von Bauteilen für die Elektrotechnik. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Thoma & Graf AG | Bischofszell | 12.08.1993 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hauri Max SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
19.09.2024 | actif | 09567/2024 | |
19.09.2024 | actif | 09564/2024 |
Dernières notifications FOSC pour Max Hauri AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006105704, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Max Hauri AG, in Bischofszell, CHE-102.664.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Peter, von Tobel-Tägerschen, in Amriswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005173663, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Max Hauri AG, in Bischofszell, CHE-102.664.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2012, S.0, Publ. 6809856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Daniel, von Reitnau, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Gabriel, von Reitnau, in Schönholzerswilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnellmann, Paul Albert, von Schübelbach, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6809856, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Max Hauri AG, in Bischofszell, CH-440.3.008.790-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2008, S. 17, Publ. 4327580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Bruno, von Oberegg, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagner, Matthias, von Wattwil, in Thal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.