Renseignements sur ELBCON Finanz Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ELBCON Finanz Holding AG
- ELBCON Finanz Holding AG avec son siège à Bischofszell est actif. ELBCON Finanz Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des sociétés de participation».
- La direction de l’entreprise ELBCON Finanz Holding AG qui a été fondée le 29.03.2018, se compose de 5 personnes.
- Le 11.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- ELBCON Finanz Holding AG est inscrite dans le canton TG sous l’IDI CHE-278.584.321.
- Exactement à cette adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: DIY Elektro-Verpackungs AG, Elbet Holding AG, Max Hauri AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Paul Albert Schnellmann,
Gabriel Hauri,
Albin Werner Ebneter,
Hans Bauer,
Martin Albin Ebneter
les plus récents personnes habilitée à signer
Paul Albert Schnellmann,
Gabriel Hauri,
Albin Werner Ebneter,
Hans Bauer,
Martin Albin Ebneter
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.03.2018
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bischofszell
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.032.904-5
IDE/TVA
CHE-278.584.321
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte, Know-how sowie Exklusivrechte erwerben, verwerten und vermitteln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | St. Gallen | 05.04.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ELBCON Finanz Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006082098, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ELBCON Finanz Holding AG, in Bischofszell, CHE-278.584.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Daniel Martin, von St. Gallen und Reitnau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnellmann, Paul Albert, von Schübelbach, in Urdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005810318, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ELBCON Finanz Holding AG, in Bischofszell, CHE-278.584.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005225019).
Statutenänderung:
11.07.2023.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Numéro de publication: HR02-1005225019, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ELBCON Finanz Holding AG, in Bischofszell, CHE-278.584.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4426057).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Gabriel, von Reitnau, in Schönholzerswilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.