Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Cendres+Métaux Management SA
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.2018
Radiation du registre du commerce
23.06.2021
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Biel/Bienne
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.075.644-6
IDE/TVA
CHE-385.745.328
Secteur
Gestion d’entreprise et administration
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la fourniture de prestations de services de management de tous types pour les sociétés du groupe Cendres+Métaux, la direction, l'administration et le conseil de/à des sociétés, ainsi que l'intermédiation, le financement et l'exécution d'affaires dans les domaines de la production, des achats, de la logistique, du management de la qualité, du commerce, de la distribution, des transports et des assurances. De plus, la société peut effectuer toutes affaires aptes à favoriser le développement de la société ou des sociétés du groupe Cendres+Métaux et la réalisation du but social. Elle peut en outre s'intéresser et participer, soit directement ou indirectement, à toutes affaires ou entreprises par voie de rachat, fusion ou de toute autre façon, créer elle-même des agences en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer toutes transactions immobilières ou autres dans le cadre de ses activités. La société est habilitée à prendre des mesures de financement, d'assainissement et d'intercession au profit d'actionnaires, de sociétés membres du groupe ou de tiers, ainsi qu'à accorder des prêts ou des sûretés couvrant leurs obligations aux actionnaires, aux sociétés membres du groupe ou aux tiers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 22.11.2018 | 22.06.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Cendres+Métaux Management Ltd
- Cendres+Métaux Management AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Cendres+Métaux Management SA
Numéro de publication: SR01-0000005484, Registre du commerce Berne
Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Date de publication: SHAB 06.07.2021, Publication répétée: 07.07.2021, 08.07.2021 Date d'échéance prévue: 06.07.2024 Numéro de publication: Entité de publication Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, 3011 Bern Appel aux créanciers suite à une fusion selon la LFus Cendres+Métaux Management SA avec Cendres+Métaux Lux SA
- Publication Organisation transférante: Cendres+Métaux Management SA CHE-385.745.328 Rue de Boujean 122 2504 Biel/Bienne Organisation reprenante: Cendres+Métaux Lux SA CHE-454.130.315 Rue de Boujean 122 2504 Biel/Bienne Publication de la fusion dans la FOSC: 23.06.2021 Remarques juridiques: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. 23.09.2021 (3 mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets juridiques) Point de contact: Cendres+Métaux Lux SA
Herr David Tramaux Rue de Boujean 122
Numéro de publication: HR03-1005225708, Registre du commerce Berne, (36)
Cendres+Métaux Management SA, à Biel/Bienne, CHE-385.745.328, société anonyme (No. FOSC 242 du 11.12.2020, Publ. 1005045247). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Cendres+Métaux Lux SA", à Biel/Bienne (CHE-454.130.315). La société est radiée par suite de fusion.
Numéro de publication: HR02-1005045247, Registre du commerce Berne, (36)
Cendres+Métaux Management SA, à Biel/Bienne, CHE-385.745.328, société anonyme (No. FOSC 42 du 02.03.2020, Publ. 1004842080).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hübscher Clements, Carole, de Thayngen, à Thônex, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Douchet, Philippe Yves Robert, de Aubonne, à Aubonne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gautschi, Theophil Dr, de Reinach (AG), à Busswil BE (Lyss), avec signature collective à deux;
Salvi, Rosanna, de Ochlenberg, à Magglingen/Macolin (Evilard), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
von Büren, Philipp Reto, de Flumenthal, à Solothurn, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Lenzeder, Ronald Josef, ressortissant autrichien, à Solothurn, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Tramaux, David Emmanuel, de La Ferrière, à Chézard-St-Martin (Val-de-Ruz), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux].