Renseignements sur Philippe Yves Robert Douchet
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philippe Yves Robert Douchet
Numéro de publication: HR01-1005906865, Registre du commerce Valais, (621)
Fondation Dr. Martin Preiswerk, à Collombey-Muraz, CHE-362.281.789, c/o Yannick Buttet, Chemin des Rottes 25, 1893 Muraz (Collombey), fondation (Nouvelle inscription).
Date des actes constitutifs:
25.10.2023.
But:
La Fondation Dr. Martin Preiswerk a pour but d'encourager et de soutenir directement ou indirectement la recherche et le développement de nouvelles applications dans des domaines techniques, notamment médical. La fondation, à cette fin, peut financer en Suisse de la recherche et du développement que ce soit en participant financièrement à des projets ou en aidant directement ou indirectement des personnes impliquées dans ceux-ci, par exemple par l'octroi de bourses que ce soit dans un cadre universitaire, de hautes écoles, de laboratoires ou d'hôpitaux universitaires. La fondation peut exercer toutes autres activités de nature à promouvoir, de manière directe ou indirecte, le but précité. Conformément au but poursuivi, la fondation déploie son activité dans toute la Suisse. La fondatrice se réserve expressément le droit de modifier le but conformément à l'article 86a CC. Le bénéfice et le capital de la fondation sont exclusivement affectés au but précité. La fondation a un caractère d'utilité publique et ne poursuit aucun but lucratif. Elle est également apolitique et non confessionnelle.
Réserve de modification du but par les fondatrices:
cf. acte de fondation pour les détails.
Personne(s) inscrite(s):
Preiswerk-Lösel, Eva-Maria, de Zürich, à Zürich, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Douchet, Philippe Yves Robert, de Aubonne, à Aubonne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Pidoux, François Gabriel Gaspard, de Villars-le-Comte, à La Tour-de-Peilz, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Turin & Associés SA (CHE-105.856.196), à Collombey-Muraz, organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005164814, Registre du commerce Berne, (36)
Cendres+Métaux Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-105.937.386, société anonyme (No. FOSC 103 du 29.05.2020, Publ. 1004899340).
Inscription ou modification de personne(s):
Milliet, Philippe Alexandre François, de Bonvillars, à Pully, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Hübscher Clements, Carole, de Thayngen, à Thônex, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Douchet, Philippe Yves Robert, de Aubonne, à Aubonne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005045247, Registre du commerce Berne, (36)
Cendres+Métaux Management SA, à Biel/Bienne, CHE-385.745.328, société anonyme (No. FOSC 42 du 02.03.2020, Publ. 1004842080).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hübscher Clements, Carole, de Thayngen, à Thônex, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Douchet, Philippe Yves Robert, de Aubonne, à Aubonne, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gautschi, Theophil Dr, de Reinach (AG), à Busswil BE (Lyss), avec signature collective à deux;
Salvi, Rosanna, de Ochlenberg, à Magglingen/Macolin (Evilard), avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
von Büren, Philipp Reto, de Flumenthal, à Solothurn, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Lenzeder, Ronald Josef, ressortissant autrichien, à Solothurn, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Tramaux, David Emmanuel, de La Ferrière, à Chézard-St-Martin (Val-de-Ruz), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux].