Renseignements sur Biings Technologies SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Biings Technologies SA
- Biings Technologies SA avec son siège à Morges est actif. Biings Technologies SA est active dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- Biings Technologies SA a 6 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 08.05.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce VD avec l’IDI CHE-435.439.462.
- À la même adresse comme Biings Technologies SA il sont inscrits 2 autres entreprises actives Cela comprend: Claire Thévenard Recruitment, ISMAT GROUP SA.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
David Cochet,
Jean-Maurice Cailler,
Amina Belkhiria,
Alexandre Ribollet,
Vincent Blanc
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.10.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.553.902-4
IDE/TVA
CHE-435.439.462
CHE-179.456.228 TVA
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but tous conseils dans le domaine informatique, le développement et l'installation de logiciels, ainsi que toutes activités s'y rapportant directement ou indirectement (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) | Lausanne | 15.09.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revica Sàrl | Epalinges | 29.06.2018 | 14.09.2021 | |
Fiducom SA | Marly | 24.10.2013 | 28.06.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Forsys Interactive SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Biings Technologies SA
Numéro de publication: HR02-1006028173, Registre du commerce Vaud, (550)
Biings Technologies SA, à Morges, CHE-435.439.462 (FOSC du 19.04.2024, p. 0/1006013624). Feret Gregory et Dupuis Alban ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Cochet David, de France, à Collonge-Bellerive, président, avec signature collective à deux, et Cailler Jean-Maurice, de Vevey, à Conthey, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.
Numéro de publication: HR02-1006013624, Registre du commerce Vaud, (550)
Biings Technologies SA, à Morges, CHE-435.439.462 (FOSC du 30.06.2023, p. 0/1005783478). La signature de Russier Céline et Emmenegger Julie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Belkhiria Amina, de Lausanne, à Genève, directrice.
Numéro de publication: HR02-1005783478, Registre du commerce Vaud, (550)
Biings Technologies SA, à Morges, CHE-435.439.462 (FOSC du 15.09.2021, p. 0/1005292030). Signature collective à deux est conférée à Ribollet Alexandre, de France, à Pully, directeur, Russier Céline, de France, à Valleiry (France), directrice, et Emmenegger Julie, de Granges-Paccot, à Bulle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.