Renseignements sur ISMAT GROUP SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ISMAT GROUP SA
- ISMAT GROUP SA a son siège social à Morges, est actif et est active dans le domaine «Leasing d’immobilisations corporelles».
- La direction se compose de 7 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 12.08.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI ISMAT GROUP SA.
- Actuellement, 2 marques ou demandes de marques sont enregistrées dans la base de données IPI.
- Biings Technologies SA, Claire Thévenard Recruitment sont inscrites à la même adresse.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Isabelle Gessler,
Jean-Maurice Cailler,
Amina Belkhiria,
David Cochet,
Franck Czapski
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
31.07.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Morges
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.538.382-6
IDE/TVA
CHE-113.754.729
CHE-179.456.228 TVA
Secteur
Leasing d’immobilisations corporelles
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la détention de participations et de droits de propriété intellectuelle (pour but complet cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Lausanne (VD) | Lausanne | 15.09.2021 | 11.08.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revica Sàrl | Epalinges | 03.07.2018 | 14.09.2021 | |
Fiducom SA | Marly | 03.12.2013 | 02.07.2018 | |
CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité SA | Marly | 07.08.2007 | 02.12.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ISMAT CONSULTING SA
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
26.03.2024 | actif | 16817/2023 | |
BIINGS | 13.11.2013 | actif | 62292/2013 |
Dernières notifications FOSC pour ISMAT GROUP SA
Numéro de publication: HR02-1006104822, Registre du commerce Vaud, (550)
ISMAT GROUP SA, à Morges, CHE-113.754.729 (FOSC du 30.04.2024, p. 0/1006021767). Cailler Jean-Maurice n'est plus président. Gessler Isabelle, de Sion, à Conthey, est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1006021767, Registre du commerce Vaud, (550)
ISMAT GROUP SA, à Morges, CHE-113.754.729 (FOSC du 22.04.2024, p. 0/1006014799). Feret Gregory n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Cailler Jean-Maurice, de Vevey, à Conthey, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1006014799, Registre du commerce Vaud, (550)
ISMAT GROUP SA, à Morges, CHE-113.754.729 (FOSC du 07.02.2024, p. 0/1005955410). La signature de Russier Céline et Emmenegger Julie est radiée. Signature collective à deux est conférée à Belkhiria Amina, de Lausanne, à Genève, directrice, Cochet David, de France, à Collonge-Bellerive, directeur, et Czapski Franck, de France, à Groisy (France), directeur.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.