Renseignements sur Basler Bootshaus-Gesellschaft
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Basler Bootshaus-Gesellschaft
- Basler Bootshaus-Gesellschaft avec son siège à Basel est actif. Basler Bootshaus-Gesellschaft est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’organisation a modifié son entrée en dernier lieu le 30.05.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’organisation Basler Bootshaus-Gesellschaft est inscrite sous l’IDI CHE-100.553.564.
- Entreprises avec la même adresse: 5-Diagnostics Ltd, Antero Holding AG, Antero Immobilien AG.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.07.1957
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.6.000.023-4
IDE/TVA
CHE-100.553.564
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des Rudersportes durch Errichtung und Erhaltung geeigneter Bootshäuser und anderer, dem Rudersport dienender Einrichtungen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Basler Bootshaus-Gesellschaft
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005755838, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Bootshaus-Gesellschaft, in Basel, CHE-100.553.564, Verein (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377124).
Domizil neu:
Heuberg 7, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Thomas Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krayer, Georg, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Laurent Yves Marcel, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Dominik, von Riehen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrenberg, Cornelia, von Köniz, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streb, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005377124, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 2'436 vom 26.04.2013 Basler Bootshaus-Gesellschaft, in Basel, CHE-100.553.564, Verein (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, S.0, Publ. 7171384).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Thomas Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: unbekannte Staatsangehörigkeit, in ].
Numéro de publication: 7171384, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Bootshaus-Gesellschaft, in Basel, CH-270.6.000.023-4, Verein (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2006, S. 5, Publ. 3478488).
Domizil neu:
c/o Thomas Kubli, Eulerstr. 15, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gissler, Peter, von Basel, in Allschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
La Roche, Michael A., von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Thomas Andreas, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Laurent Yves Marcel, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.