Renseignements sur Dr. Martin Streb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Martin Streb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005755838, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Basler Bootshaus-Gesellschaft, in Basel, CHE-100.553.564, Verein (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377124).
Domizil neu:
Heuberg 7, 4051 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kubli, Thomas Andreas, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krayer, Georg, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Laurent Yves Marcel, von Bottmingen, in Bottmingen, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Junker, Dominik, von Riehen, in Riehen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrenberg, Cornelia, von Köniz, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streb, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005652919, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
kmuOnline ag, bisher in Oberwil (BL), CHE-105.187.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2022, Publ. 1005390034).
Statutenänderung:
09.01.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Aeschengraben 9, 4051 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abt, Christoph, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Streb, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt, Allan, von Basel, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Missio, Adelchi, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005390034, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
kmuOnline ag, in Oberwil (BL), CHE-105.187.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935455).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streb, Dr. Martin, von Basel, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Missio, Adelchi, von Binningen, in Binningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].