Auskünfte zu Jacqueline Murciano
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Murciano
Publikationsnummer: HR02-1005137437, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Simeta AG, in Niederwil (AG), CHE-105.981.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2021, Publ. 1005116797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004863079, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Simeta AG, in Niederwil (AG), CHE-105.981.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wietlisbach, Franz, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wietlisbach, Irene, von Stetten (AG) und Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5978306, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Simeta AG, in Niederwil AG, CH-400.3.000.099-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.2009, S. 2, Publ. 5333250).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit rostfreien Stahlwaren, Einrichtungen und Apparaten, insbesondere Grossküchenanlagen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktien neu:
70 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch Brief, Fax oder elektronische Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wietlisbach, Iris, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wietlisbach, Jürg, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Murciano, Jacqueline, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wohlenschwil und Stetten AG, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Renner, Silvana, von Wohlenschwil, in Stetten AG, Delegierte des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.