Auskünfte zu Mireille Heimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mireille Heimann
Publikationsnummer: HR02-1004689182, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Blauflügel GmbH, bisher in Seon, CHE-360.570.952, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3096989).
Statutenänderung:
24.07.2019.
Sitz neu:
Benken (ZH).
Domizil neu:
Nüsatzstrasse 7, 8463 Benken ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von unbemannten Fluggeräten und erbringt in diesem Zusammenhang Dienstleistungen, Beratung und Marketing. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heimann, Mireille, von Oberhelfenschwil, in Seon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Rolf Max, von Zürich, in Benken (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3096989, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Blauflügel GmbH, in Seon, CHE-360.570.952, Seetalstrasse 17, 5703 Seon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2016.
Zweck:
Vertrieb von unbemannten Fluggeräten und in diesem Zusammenhang Erbringung von Dienstleistungen und Marketing;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 12.09.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Heimann, Mireille, von Oberhelfenschwil, in Seon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2852425, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse der UBS, in Zürich, CHE-105.160.462, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Dora, von Weinfelden, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Leila, von Elgg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Ancilla Maria, von Fislisbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimann, Mireille, von Oberhelfenschwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riat, Didier Michel, von Courchavon, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sedlacek, Marija, kroatische Staatsangehörige, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sakac, Marija].