Philipp Zumwald
wohnhaft in St. Ursen, aus St. Ursen und Düdingen Aktuelle Mandate: Frutiger AG Verbundene Personen: Marcel Jost, Benjamin Kaltenrieder, Marco Geiger und mehr So bleiben Sie über "Philipp Zumwald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philipp Zumwald"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Philipp Zumwald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Philipp Zumwald"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Philipp Zumwald leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Philipp Zumwald arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Philipp Zumwald
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Philipp Zumwald
Publikationsnummer: HR02-1005078255, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Frutiger AG, in Thun, CHE-105.799.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075961).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vonlanthen, Daniel, von Tafers, in Tafers, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zumwald, Philipp, von Düdingen, in St. Ursen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004601808, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pegrila AG, in Laupen, CHE-105.859.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519699).
Statutenänderung:
26.03.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Bottigenstrasse 217B, 3019 Bern.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Bauunternehmung, insbesondere im Hochbau, Tief- und Strassenbau sowie im Rohrleitungsbau, sowie die Herstellung und das Einbringen von Industrie- und Dekorbodenbelägen. Sie kann ferner den Unterhalt und den Betrieb von Anlagen und Bauwerken übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann namentlich Darlehen, Anleihen oder sonstige Arten von Verschuldungen im Rahmen des Gesellschaftszwecks eingehen.
Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post, sofern Adressen bekannt, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Daniel, von Kerzers, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wucher, Andrea Bettina, von Zürich, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumwald, Philipp, von Düdingen, in St. Ursen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Thomas, von Heimiswil, in Heimberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Rapperswil (BE), in Muntelier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krall, Arnold, von Eggiwil, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4110919, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pegrila AG, in Laupen, CHE-105.859.697, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913283).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumwald, Philipp, von Düdingen, in St. Ursen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].