Adnan Zuka
wohnhaft in Bern, aus Bern Aktuelle Mandate: Auto Standard GmbH Verbundene Personen: Dardan Zuka So bleiben Sie über "Adnan Zuka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adnan Zuka"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Adnan Zuka" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Adnan Zuka"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Adnan Zuka leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Adnan Zuka arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Adnan Zuka
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Adnan Zuka
Publikationsnummer: HR02-1005011546, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IE Management GmbH, in Bern, CHE-114.420.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656211).
Statutenänderung:
22.10.2020.
Firma neu:
Auto Standard GmbH.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Tromgässli 4a, 3303 Jegenstorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Einrichtung und den Betrieb von Autogaragen und Reparaturwerkstätten für Personen- und Nutzfahrzeuge, den Handel mit Autos und anderen Motorfahrzeugen aller Art, Zubehör, Ersatzteilen und Brennstoffen sowie die Übernahme von Auto- und anderen Motorfahrzeugvertretungen und Vermietung von Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft bezweckt weiter den Vertrieb von und Handel mit Verbrauchsgütern für Private sowie die Auto- und Allgemeinindustrie, Gross- und Einzelhandel mit Nonfoodprodukten aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, sich an Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftsbereich zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben, Zweigniederlassungen zu errichten, sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Adnan, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Zuka, Dardan, von Bern, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: kosovarischer Staatsangehöriger, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3656211, Handelsregister-Amt Bern, (36)
IE Management GmbH, bisher in Berikon, CHE-114.420.202, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2014, Publ. 1512029).
Statutenänderung:
11.07.2017.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Murtenstrasse 143E, 3008 Bern.
Vinkulierung neu:
[Die Bestimmung über die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spillmann, Mario, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Spillmann, Claudio, von Villnachern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuka, Dardan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zuka, Adnan, kosovarischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.