Christina Zürcher-Lörtscher
wohnhaft in Frutigen, aus Wimmis und Frutigen Aktuelle Mandate: Zürcher Sport AG, Sport Budget Berner Oberland GmbH Verbundene Personen: Beat Zürcher, Beat Zürcher So bleiben Sie über "Christina Zürcher-Lörtscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Zürcher-Lörtscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christina Zürcher-Lörtscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christina Zürcher-Lörtscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christina Zürcher-Lörtscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christina Zürcher-Lörtscher arbeiten
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Gebrauchsgüter)
Handel (Konsumgüter)
Erbringung von Vermietungsdienstleistungen (Gebrauchsgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Christina Zürcher-Lörtscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christina Zürcher-Lörtscher
Publikationsnummer: 7167516, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sport Budget Berner Oberland GmbH, in Frutigen, CH-092.4.017.788-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2011, Publ. 6070708).
Weitere Adresse:
Kanderstegstrasse 31, 3714 Frutigen. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Kanderstegstrasse 13, 3714 Frutigen.].[Der Hinweis auf die Liberierung wurde gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Spiez, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Beat, von Frutigen, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00];
Zürcher-Lörtscher, Christina, von Wimmis und Frutigen, in Frutigen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6086180, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Intersport Zürcher AG, in Frutigen, CH-092.3.011.002-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2009, S. 5, Publ. 4834142).
Statutenänderung:
24.02.2011.
Firma neu:
Zürcher Sport AG.
Domizil neu:
Mike Schmid-Olympiastrasse 2, 3714 Frutigen, , [behördliche Umadressierung].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 07.07.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahmen: a) 71/100 Miteigentum an Grundstück Frutigen Gbbl.Nr. 4778 (exkl. Ueberbauung) zum Preis von CHF 126'709.45;
b) Erwerb von Maschinen zum Preis von CHF 37'400.--;
c) Erwerb von diversen Waren, die von der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Zürcher Sport, in Frutigen, im Liquidationsverkauf bis Oktober 1999 nicht verkauft werden konnten, zum Höchstpreis von CHF 300'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zürcher, Edwin, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Beat, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär mit Einzelunterschrift];
Zürcher-Lörtscher, Christina, von Wimmis und Frutigen, in Frutigen, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6070708, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sport Budget Berner Oberland GmbH, in Frutigen, CH-092.4.017.788-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S. 6, Publ. 5119242).
Domizil neu:
Mike Schmid-Olympiastrasse 2, 3714 Frutigen [behördliche Umadressierung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher-Lörtscher, Christina, von Wimmis und Frutigen, in Frutigen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: von Wimmis, Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer];
Bieri, Thomas, von Schangnau, in Spiez, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer].