Vincenzo Zizzo
wohnhaft in Wangen b. Olten, aus Italien Aktuelle Mandate: Baugeschäft da Enzo, Inhaber Vincenzo Zizzo Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Vincenzo Zizzo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Zizzo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Zizzo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Zizzo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Zizzo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Zizzo arbeiten
Allgemeiner Hochbau
Allgemeiner Hochbau
Privatpersonen mit dem Namen Vincenzo Zizzo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Zizzo
Publikationsnummer: HR01-1004963368, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Baugeschäft da Enzo, Inhaber Vincenzo Zizzo, in Wangen bei Olten, CHE-249.829.093, Im Länteli 35, 4612 Wangen b. Olten, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäfts sowie Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Zizzo, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6501162, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Gastrovini AG, in Olten, CH-249.3.001.549-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 16, Publ. 5801462).
Statutenänderung:
21.12.2011.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Nachträgliche Leistung von Einlagen durch Verrechnung einer Forderung von CHF 50'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zizzo, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischetti, Sandro Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönenwerd];
Martin, Patrik Jonas, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5801462, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Claro Vision AG, in Olten, CH-249.3.001.549-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 20, Publ. 5404764).
Statutenänderung:
31.08.2010.
Firma neu:
Gastrovini AG.
Zweck neu:
Handel mit Wein und Waren aller Art. Kann Beteiligungen und Liegenschaften erwerben und verkaufen sowie alle Massnahmen ergreifen, die dem Gesellschaftszweck dienlich sind, ferner Zweiggeschäfte im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich (CH-020.3.912.198-1), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Peter, von Frauenfeld, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischetti, Sandro Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Schönenwerd, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zizzo, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.