Ursula Zaugg
wohnhaft in Dietikon, aus Trub und Urdorf Aktuelle Mandate: Zaugg Schlieren AG Verbundene Personen: Rudolf Honegger, Dominik Zaugg, Michael Zaugg und mehr So bleiben Sie über "Ursula Zaugg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zaugg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ursula Zaugg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ursula Zaugg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ursula Zaugg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ursula Zaugg arbeiten
Verarbeitung von Holz
Verarbeitung von Holz
Privatpersonen mit dem Namen Ursula Zaugg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Zaugg
Publikationsnummer: HR02-1006115770, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DIE SCHÄCHLI Baugenossenschaft Dietikon, in Dietikon, CHE-102.333.625, Genossenschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547161).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Ursula, von Trub, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann Hess, Alma, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 6694512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mercari AG, in Fällanden, CH-020.3.917.001-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2005, S. 22, Publ. 2837228).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Ursula, von Hombrechtikon, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zaugg, Roland, von Hombrechtikon, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasli Klarer, Berit, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klarer, Heinz, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4142508, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gemeinnützige Baugenossenschaft Schächli Dietikon, in Dietikon, CH-020.5.900.439-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2006, S. 20, Publ. 3463674).
Statutenänderung:
23.05.2007.
Zweck neu:
Die Genossenschaft ist politisch und konfessionell neutral. Sie will durch Erwerb von Bauland oder Baurechten, durch Bau, Kauf und Verwaltung zweckmässiger Wohnbauten preiswerte Wohngelegenheiten schaffen. Geschäftsräume in Wohnbauten sind möglich. Sie kann auch Einrichtungen wie Tagesstrukturen für Familien, Seniorinnen und Senioren bauen, kaufen, selbst betreiben oder an Dritte vermieten. Sie fördert gesellschaftliche Aktivitäten in den Wohnsiedlungen und unterstützt Bestrebungen, die preiswertes, gesundes und umweltfreundliches Wohnen zum Ziel haben.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].
Pflichten neu:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu CHF 500.-- zu übernehmen. [bisher: Pflichten: Siehe Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen-Hirzel, Katharina, von Dietikon und Bellikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaugg, Ursula, von Trub, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furger, Thomas, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ungricht, Hans, von Dietikon, in Dietikon, Verwalter (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].