Pepe Wyss
wohnhaft in Lohn-Ammannsegg, aus Solothurn Aktuelle Mandate: Walder Zäune AG, Wyss Zäune AG und mehr Verbundene Personen: Andreas Michael Wyss, Philipp Andreas Wyss, Felix Schmid und mehr So bleiben Sie über "Pepe Wyss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pepe Wyss"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pepe Wyss" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pepe Wyss"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pepe Wyss leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pepe Wyss arbeiten
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Herstellung von Gütern aus Metall
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Pepe Wyss
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pepe Wyss
Publikationsnummer: HR02-1005228535, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Wyss Zäune AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-106.919.089, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004482176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Andreas, von Solothurn, in Solothurn, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Jean-Pierre, von Bettlach, in Châtillon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].
Publikationsnummer: HR02-1005227271, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
P2 Wyss AG, in Lohn-Ammannsegg, CHE-185.124.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899563).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Wyss A. Holding AG", in Lohn-Ammannsegg (CHE-103.592.997), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 15'279'296.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 135'794.44 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2907763, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Walder Zäune AG, in Dielsdorf, CHE-103.543.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2014, Publ. 1872787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidus Treuhand AG (CHE-106.388.482), in Lyss, Revisionsstelle [bisher: Sidus Treuhand AG (CH-073.3.002.322-1)];
Wyss, Pepe, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wyss, Philipp, von Solothurn, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.