Brigitte Wrobel-Meister
wohnhaft in Pfäffikon, aus Laupen Aktuelle Mandate: KMU Center GmbH, KMU Center Brigitte Wrobel Verbundene Personen: Christina Schellenberg, Daniela Monn, Daniela Monn So bleiben Sie über "Brigitte Wrobel-Meister" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitte Wrobel-Meister"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Brigitte Wrobel-Meister" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Brigitte Wrobel-Meister"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Brigitte Wrobel-Meister leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Brigitte Wrobel-Meister arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Brigitte Wrobel-Meister
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Brigitte Wrobel-Meister
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PMA AG, in U s t e r , Produktionsbetrieb für Produkte der Kabelschutztechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.1998, S. 167).
Statutenänderung:
15.03.2001. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bick, Victor, von Zürich und Wattwil, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirchner, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Königsberg (Deutschland), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wrobel-Meister, Brigitte, von Laupen, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Königsberg (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Dr. Marcel, von Oetwil an der Limmat und Dübendorf, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grabher, Dieter, von Dietlikon, in Egg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grivaz, Rene, von Neuchâtel, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PMA AG, in Uster, Führung eines Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetriebes, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.4 vom 8.01.1996, S.90).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchner, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Königsberg (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Königsberg (Deutschland), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Wrobel-Meister, Brigitte, von Laupen, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fehraltorf].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PMA Elektro AG, in Wetzikon ZH, Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetrieb für Produkte der Kabelschutz- und Verbindungstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.79 vom 25.4.1994 S.2223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wrobel-Meister, Brigitte, von Laupen, in Fehraltorf, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien (bisher: Vögeli, Brigitte, von Laupen, in Fehraltorf).