Ivo Winistörfer
wohnhaft in Horgen, aus Drei Höfe Aktuelle Mandate: THECC AG, Alprime Capital AG Verbundene Personen: Roman Felix Zulauf, René Didier Tosi, Marina Vidovic und mehr So bleiben Sie über "Ivo Winistörfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Winistörfer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ivo Winistörfer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Winistörfer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ivo Winistörfer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ivo Winistörfer arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Ivo Winistörfer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ivo Winistörfer
Publikationsnummer: HR02-1006023368, Handelsregister-Amt Zug, (170)
THECC AG, in Zug, CHE-423.241.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.2024, Publ. 1006007562).
Statutenänderung:
02.04.2024.
Domizil neu:
c/o Provetia Treuhand AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Sven, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulauf, Roman Felix, von Affoltern am Albis, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005387369, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Alprime Capital AG, in Zürich, CHE-387.043.036, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaffner Meier, Mirjam Sarah, von Anwil, in Kallern, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzweiler, Gregor, von Stein am Rhein, in Pfäffikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Märzthal, Sonja, von Köniz, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4172855, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Alprime Capital AG, in Baar, CHE-387.043.036, Haldenstrasse 1, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.04.2018.
Zweck:
Erbringung von Finanzdienstleistungen jeglicher Art auf dem Gebiet von alternativen Anlageformen sowie Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Vermögenswerten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 132'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 132'000.00.
Aktien:
1'320 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Grünig, Christophe, von Krattigen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Nicolas, von Zollikon, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pabst, Andreas, genannt André, von Gebenstorf, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winistörfer, Ivo, von Drei Höfe, in Oberrieden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teuscher Bernhard, Margaretha, von Lütschental, in Breggia, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.