Sebastian Wille
wohnhaft in Bern, aus La Sagne Aktuelle Mandate: PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich Verbundene Personen: Yvonne Vultier, Julia Greger, Claus Reuschenbach und mehr So bleiben Sie über "Sebastian Wille" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sebastian Wille"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Sebastian Wille" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Sebastian Wille"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Sebastian Wille leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Sebastian Wille arbeiten
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Privatpersonen mit dem Namen Sebastian Wille
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Sebastian Wille
Publikationsnummer: HR02-1005915020, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887244).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Marianne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Jünger, Julia, von Neunforn, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kormann, Martin Alfred, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005550143, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491112).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven des nicht im Handelsregister eingetragenen "Förderverein der PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich" in Zürich, gemäss Fusionsvertrag vom 17.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 205'919.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 453.00 gehen auf den übernehmenden Verein über. Die Mitglieder des übertragenden Vereins werden zu Mitgliedern des übernehmenden Vereins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sippel, Elisabeth, von Dübendorf, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aubert, Marianne, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Kunz, Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Riklin, Urs, von Gommiswald, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin];
Ruchti, Norbert, von Pieterlen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin].
Publikationsnummer: HR02-1004816602, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PBZ Pestalozzi-Bibliothek Zürich, in Zürich, CHE-105.954.083, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004703887).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppi, Felix, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wille, Sebastian, von La Sagne, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Direktorin.