Christian Lothar Welle
wohnhaft in Egg b. Zürich, aus Schneisingen Aktuelle Mandate: CTINVENT AG in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Christian Lothar Welle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Lothar Welle"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Lothar Welle" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Lothar Welle"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Lothar Welle leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Lothar Welle arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Christian Lothar Welle
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Lothar Welle
Publikationsnummer: HR02-1004628637, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
CTINVENT AG, in Meisterschwanden, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2014, S.0, Publ. 1780919).
Firma neu:
CTINVENT AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CTINVENT SA en liquidation) (CTINVENT Ltd. in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1780919, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
CTINVENT AG, bisher in Sarnen, CHE-133.179.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 25.04.2012, Publ. 6652764).
Gründungsstatuten:
13.04.2011.
Statutenänderung:
18.09.2014, 13.10.2014.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Brüggliweg 5, 5616 Meisterschwanden.
Zweck neu:
Entwicklung und Fabrikation von Merchandise-Produkten sowie Handel mit und Vertrieb von Waren aller Art;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Daniel, von Sarnen, in Ramersberg (Sarnen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6652764, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
CTINVENT AG, in Sarnen, CH-140.3.003.843-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S. 0, Publ. 6128762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Dr. Felix, von Meisterschwanden, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welle, Christian Lothar, von Schneisingen, in Meisterschwanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.