Vincent Vuignier
wohnhaft in Grimisuat, aus Grimisuat Aktuelle Mandate: DIC MANAGEMENT IMMOBILIER SA Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Vincent Vuignier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Vuignier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincent Vuignier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincent Vuignier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincent Vuignier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincent Vuignier arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Vincent Vuignier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincent Vuignier
Publikationsnummer: 3702754, Handelsregister-Amt Wallis
SI Château du Cubly SA, à Grimisuat, CH-626.3.005.113-7, affaires immobilières, société anonyme (FOSC no 46 du 06.03.2000, p. 1531).
Modification des statuts:
3.04.2006.
Nouvelle raison sociale:
DIC MANAGEMENT IMMOBILIER SA.
Nouvelle adresse:
rue de Pierrapartiaz 14, case postale 194, 1971 Grimisuat.
Personnes et signatures radiées:
Vuignier, Guy, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle;
Vuignier, Marcel, à Grimisuat, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Vuignier, Vincent, de Grimisuat, à Grimisuat, administrateur unique, avec signature individuelle;
AFI-Partner SA, à Sion, organe de révision.
Publikationsnummer: 644158, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bulsima Schweiz AG, in Wangen-Brüttisellen, Handel mit Waren aller Art und Beratung sowie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Information und der Werbung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2001, S. 5701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vuignier, Vincent, von Grimisuat, in Grimisuat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tontchev, Atanas, von Ayent, in Ayent, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Torriani, Ferdinando, von Mendrisio, in Lugano, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
A-Marca, Giuseppe, von Leggia, in Breganzona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Bulsima Schweiz AG, in Kloten, c/o Ljubka Leuenberger, Schulstrasse 8, 8302 Kloten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.09.1998, 24.09.1998.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art und Beratung sowie Tätigkeiten auf dem Gebiet der Information und der Werbung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50'000.¬.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tontchev, Atanas, von Ayent, in Ayent, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Todorov, Sacho, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (Bulgarien), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Vuignier, Vincent, von Grimisuat, in Grimisuat, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kern Treuhand AG, in Wangen-Brüttisellen, Revisionsstelle.