Monique von Schumacher Markovic
wohnhaft in Zürich, aus Hombrechtikon und Luzern Aktuelle Mandate: Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain Verbundene Personen: Andreas Igor gen. Igor von Moos, Thomas Lang, Daniel Willi Horat und mehr So bleiben Sie über "Monique von Schumacher Markovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monique von Schumacher Markovic"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monique von Schumacher Markovic" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monique von Schumacher Markovic"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Monique von Schumacher Markovic leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Monique von Schumacher Markovic arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Monique von Schumacher Markovic
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Monique von Schumacher Markovic
Publikationsnummer: HR02-1004500466, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CHE-114.725.794, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Moos, Andreas Igor, von Luzern, in Horw, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Moos, Andreas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lang, Thomas, von Berneck und Horw, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6829324, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Schumacher'sche Kapellenstiftung Vorderrain, in Luzern, CH-100.7.789.857-4, Stiftung (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571846).
Urkundenänderung:
16.07.2012.
Domizil neu:
c/o Daniel W. Horat, Schönbühlstrand 30, 6005 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] [gestrichen: Statuten vom 06.02.2009].[Gestrichene Hinweise auf hinterlegte Reglemente aufgrund geänderter Bestimmungen der HRegV.] [gestrichen: Reglement vom 18.03.2010].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Schumacher, Beat, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvasce-von Schumacher, Vérène, von Sion, in Chalais, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Corvasce, Vérène, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Schumacher Markovic, Monique, von Luzern, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Franco, Javier, von Luzern, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horat, Daniel, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaufmann, Reto, von Knutwil, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Moos, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Schumacher, Marie-Noëlle, von Luzern, in Horw, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5051256, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Régine Giroud AG Juwelen, in Zürich, CH-020.3.029.528-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 21, Publ. 4656658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Schumacher, Monique, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giroud, Régine Danielle, von Champagne, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Horw];
Giroud, Nathalie Régine, von Champagne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Horw].