Valentina Vinante
wohnhaft in Zürich, aus Italien Aktuelle Mandate: CentralGyn AG Verbundene Personen: Jörg Hugo Obwegeser So bleiben Sie über "Valentina Vinante" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentina Vinante"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Valentina Vinante" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentina Vinante"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Valentina Vinante leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Valentina Vinante arbeiten
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Betreiben von Arzt- oder Zahnarztpraxen
Privatpersonen mit dem Namen Valentina Vinante
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Valentina Vinante
Publikationsnummer: HR02-1005866272, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gyno Obwegeser AG, in Zürich, CHE-492.866.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927466).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Firma neu:
CentralGyn AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 12.06.2013 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Praxis Dr. J. Obwegeser , in Zürich, gemäss Vertrag vom 12.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 760'473.38 und Passiven von CHF 51'942.75, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 508'530.63 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pagnotta, Gerardina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vinante, Valentina, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Obwegeser, Dr. Jörg Hugo, von Schwerzenbach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].