Emilia Anna Vasella
wohnhaft in Risch, aus Poschiavo Aktuelle Mandate: Stiftung Aldava Verbundene Personen: Flavio Bernardo Placi Vasella, Mauro Giovanni Vasella So bleiben Sie über "Emilia Anna Vasella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emilia Anna Vasella"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Emilia Anna Vasella" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Emilia Anna Vasella"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Emilia Anna Vasella leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Emilia Anna Vasella arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Emilia Anna Vasella
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Emilia Anna Vasella
Publikationsnummer: 2205671, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Gut Aabach GmbH, in Risch, CHE-481.222.581, Aabachweg 3, 6343 Rotkreuz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2015.
Zweck:
Planung, Ausarbeitung und Bereitstellung von Infrastrukturen für die Führung des Guts Aabach in Risch sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 27.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Vasella, Mauro Giovanni, von Poschiavo, in Risch, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Vasella, Emilia Anna, von Poschiavo, in Risch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Vasella, Flavio Bernardo Placi, von Poschiavo, in Risch, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Publikationsnummer: 1265585, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Stiftung Aldava, in Basel, CHE-109.425.487, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2013, Publ. 1198729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vasella, Daniel, von Poschiavo, in Risch, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vasella, Anne-Laurence, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vasella, Emilia, von Poschiavo, in Risch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vasella, Mauro Giovanni, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasella, Flavio Bernardo Placi, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Kinder in Not, in Basel, c/o Novartis International AG, Lichtstr. 35, 4056 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
5.07.2001.
Zweck:
Linderung von Not von Kindern im In- und Ausland Die Stiftung kann diesen Zweck u. a. durch direkte Unterstützungsleistungen an Kinder bzw. deren Eltern oder durch Beiträge an öffentliche und private Institutionen erfüllen. Im Vordergrund stehen Beiträge für genügende Ernährung, medizinische Grundversorgung und gute Grundausbildung.
Organisation:
Stiftungsrat und Kontrollstelle.
Stiftungsrat:
mindestens 3 Mitglieder.
Eingetragene Personen:
Vasella, Daniel, von Poschiavo, in Risch, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vasella, Anne-Laurence, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vasella, Emilia, von Poschiavo, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.