Dominique Valdenaire
wohnhaft in La Tzoumaz, aus Liddes Aktuelle Mandate: Les Trappeurs Tzoumaz Sàrl Verbundene Personen: Danuta Nowak-Draber So bleiben Sie über "Dominique Valdenaire" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Valdenaire"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dominique Valdenaire" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Valdenaire"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dominique Valdenaire leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dominique Valdenaire arbeiten
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Dominique Valdenaire
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dominique Valdenaire
Publikationsnummer: HR01-1005427747, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Les Trappeurs Tzoumaz Sàrl, à Riddes, CHE-490.563.472, Rue Centrale 81, Boîte postale 100, 1918 La Tzoumaz, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
23.02.2022.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un café-restaurant, participation à d'autres entreprises, acquisition ou vente d'immeubles, non prohibées par la LFAIE, ou toutes opérations convergentes. La société peut faire des prêts.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 23.02.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Valdenaire, Dominique, de Liddes, à Riddes, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Nowak-Draber, Danuta, citoyenne polonaise, à Liddes, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004761914, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Auberge des Alpes-Liddes Sàrl, à Liddes, CHE-426.587.359, société à responsabilité limitée (No. FOSC 30 du 12.02.2016, Publ. 2663857).
Nouvelle raison sociale:
Auberge des Alpes-Liddes Sàrl en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 07.11.2019.
Adresse de liquidation:
c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Route de la Vallée 12, case postale 76, 1937 Orsières.
Inscription ou modification de personne(s):
Valdenaire, Dominique, de Liddes, à Riddes, associé et gérant, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: à Liddes, associé et gérant, avec signature individuelle];
Marquis, Mégane, de Liddes, à Liddes, liquidatrice, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 2663857, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Auberge des Alpes-Liddes Sàrl, à Liddes, CHE-426.587.359, société à responsabilité limitée (No. FOSC 27 du 08.02.2013, Publ. 7055278).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Valdenaire, Sylvie, de Liddes, à Liddes, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Valdenaire, Dominique, de Liddes, à Liddes, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants avec signature individuelle et avec 100 parts sociales de CHF 100.00].