Dominique Tissières
wohnhaft in Sion, aus Saint-Léonard Aktuelle Mandate: Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation Verbundene Personen: Paul-Albert Romailler, Roland Studer, Vincent Favre So bleiben Sie über "Dominique Tissières" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Tissières"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dominique Tissières" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dominique Tissières"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dominique Tissières leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dominique Tissières arbeiten
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Privatpersonen mit dem Namen Dominique Tissières
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dominique Tissières
Publikationsnummer: HR02-1005779641, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 32 du 15.02.2022, Publ. 1005406304).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 12.06.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président de l'administration, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle];
Romailler, Paul Albert, de Crans-Montana, à Saint-Léonard, liquidateur, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1005406304, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CHE-101.706.899, société coopérative (No. FOSC 51 du 15.03.2021, Publ. 1005124320).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, secrétaire, avec signature individuelle];
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre et secrétaire de l'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle];
Favre, Vincent, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, caissier, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 6237710, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard, à Saint-Léonard, CH-626.5.002.524-3, société coopérative (No. FOSC 304 du 30.12.1982, p. 4186).
Modification des statuts:
13.12.2010.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Union-Fruits Coopérative fruitière St-Léonard.
Nouvel organe de publication:
BO et, lorsque la loi l'exige, la FOSC. [biffé: Conseil d'Administration : cinq à sept membres].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Brégy, Joseph, de Tourtemagne, à Saint-Léonard, président du conseil, avec signature collective à deux;
Gillioz, Barthélémy, de Saint-Léonard, à Uvrier (Sion), vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Pannatier, Eloi, de Vernamiège, à Saint-Léonard, caissier, sans droit de signature;
Bovier, Gaston, de Vex, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Burgener, Anny, de Saas-Balen, à Uvrier (Sion), membre du conseil, sans droit de signature;
Piffaretti, Jean-Louis, de Novazzano, à Saint-Léonard, membre du conseil, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Mayor, Michel, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature individuelle [précédemment: secrétaire du conseil avec signature collective à deux];
Studer, Roland, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre et secrétaire, avec signature individuelle;
Tissières, Dominique, de Saint-Léonard, à Sion, membre, avec signature individuelle. Selon déclaration du 13.12.2010, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].