Meta Thalmann
wohnhaft in Bever, aus Wiesendangen Aktuelle Mandate: Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin Verbundene Personen: Jachen Delnon, Susanne Stallkamp, Christoph Jäggi und mehr So bleiben Sie über "Meta Thalmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Meta Thalmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Meta Thalmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Meta Thalmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Meta Thalmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Meta Thalmann arbeiten
Betreiben von Krankenhäusern
Betreiben von Krankenhäusern
Privatpersonen mit dem Namen Meta Thalmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Meta Thalmann
Publikationsnummer: HR02-1005832066, Handelsregister-Amt Graubünden
Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, in Samedan, CHE-108.915.257, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schucan, Lucian, von Zuoz und St. Gallen, in Zuoz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Meta, von Wiesendangen, in Bever, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilhelm, Nadine, von Uerkheim, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5297662, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerischer Verband für Fussreflexzonen-Massage, SVFM, für integrative Reflexzonentherapie am Fuss, in Bern, CH-035.6.001.433-3, Verein (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 4, Publ. 4207940).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Meta, von Bertschikon, in Rickenbach-Attikon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Arbasowsky, Doris I., deutsche Staatsangehörige, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Cornelia, von Falera, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Ruchti-Scribante, Franziska, von Homberg, in Glattfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 3589244, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schweizerischer Verband für Fussreflexzonen-Massage, SVFM, für integrative Reflexzonentherapie am Fuss, in Bern, CH-035.6.001.433-3, Förderung, Weiterentwicklung und Verbreitung der Fussreflexzonen-Massage usw., Verein (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2005, S. 3, Publ. 3015178).
Statutenänderung:
5.05.1998. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Esther, von Basel, in Wiesendangen, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Annelies, von Rickenbach ZH, in Rickenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann, Meta, von Bertschikon, in Rickenbach-Attikon, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Näf, Therese, von Mogelsberg, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.