Johanna Sutter Eisler
wohnhaft in Feusisberg, aus Bretzwil Aktuelle Mandate: Hypoterra AG Verbundene Personen: Richard Eisler So bleiben Sie über "Johanna Sutter Eisler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Johanna Sutter Eisler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Johanna Sutter Eisler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Johanna Sutter Eisler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Johanna Sutter Eisler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Johanna Sutter Eisler arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Johanna Sutter Eisler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Johanna Sutter Eisler
Publikationsnummer: HR02-1004918766, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hypoterra AG, in Zug, CHE-264.892.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633564).
Statutenänderung:
12.06.2020.
Zweck neu:
Hypothekar- und Kreditfinanzierungen von Schweizer Wohneigentum sowie Anlage- und Finanzierungsgeschäfte aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 12.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berentsen, Aleksander Nikolai Ambrogio, von Ramlinsburg, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiesser, Werner, von Glarus Süd, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisler, Richard, von Aesch (BL), in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004633564, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hypoterra AG, in Zug, CHE-264.892.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004554268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaun, Andreas Willem, von Meiringen, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4369073, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Decisis Holding AG, in Zug, CHE-115.275.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4254559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter Eisler, Johanna, von Bretzwil, in Feusisberg, Direktorin, mit Einzelunterschrift.